Renseignements sur Oesch Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Oesch Immobilien AG
- Oesch Immobilien AG a son siège social à Möriken AG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Oesch Immobilien AG a 6 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 30.08.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-107.112.818.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Kevin Lucas Oesch,
Marco Oesch,
Roman Oesch,
Urs Oesch,
Hanspeter Oesch
les plus récents personnes habilitée à signer
Kevin Lucas Oesch,
Marco Oesch,
Roman Oesch,
Urs Oesch,
Hanspeter Oesch
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.07.1968
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Möriken-Wildegg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.924.083-6
IDE/TVA
CHE-107.112.818
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Karl Oesch AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Oesch Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118539, Registre du commerce Argovie, (400)
Oesch Immobilien AG, in Möriken-Wildegg, CHE-107.112.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Elisabeth, von Oberlangenegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Max, von Oberlangenegg, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Kevin Lucas, von Oberlangenegg, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Marco, von Oberlangenegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Roman, von Oberlangenegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004626557, Registre du commerce Argovie, (400)
Oesch Immobilien AG, in Möriken-Wildegg, CHE-107.112.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, S.0, Publ. 6791262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Karl, von Oberlangenegg, in Möriken AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6791262, Registre du commerce Argovie, (400)
Oesch Immobilien AG, in Möriken-Wildegg, CH-400.3.924.083-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 2, Publ. 4737444).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Urs, von Oberlangenegg, in Möriken AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oesch, Karl, von Oberlangenegg, in Möriken AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.