Renseignements sur OCSA o charrière architectes SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de OCSA o charrière architectes SA
- OCSA o charrière architectes SA est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Bulle.
- La direction de l’entreprise OCSA o charrière architectes SA est composée de 7 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.08.2019.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.07.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-197.061.336.
- Alyssa Sàrl, Didon Sàrl, Lifenergy Physio Pôle Sud SA ont la même adresse comme OCSA o charrière architectes SA.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Claude Jean Simon Gremion,
Steve Hubert Hunziker,
Emmanuelle Berthe Charrière
les plus récents personnes habilitée à signer
Claude Jean Simon Gremion,
Steve Hubert Hunziker,
Lucie Marie Charrière,
Christophe Jaquier,
Christophe Pascal Demierre
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.570.654-7
IDE/TVA
CHE-197.061.336
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exécution de tous travaux et mandats d'architecte, l'exécution de mandats en matière d'urbanisme et l'établissement d'expertises dans tous les domaines de l'immobilier. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but. La société se réserve le droit d'entreprendre des intercessions en faveur de tiers ou d'administrateurs. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Butty SA | Ursy | 05.07.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Revigest SA | Bulle | 11.02.2021 | 04.07.2023 | |
Fiduconsult Bulle SA | Bulle | 02.09.2019 | 10.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ELJO SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OCSA o charrière architectes SA
Numéro de publication: HR02-1005787180, Registre du commerce Fribourg, (217)
OCSA o charrière architectes SA, à Bulle, CHE-197.061.336 (FOSC du 11.02.2021, p. 0/1005098058).
Personnes radiées:
Charrière Jonathan Samuel, administrateur, signature collective à deux;
Fiduciaire Revigest SA (CHE-100.625.353), organe de révision.
Personnes inscrites modifiées:
Charrière Lucie Marie, administratrice, signature collective à deux, signe avec Charrière Emmanuelle ou un directeur, désormais secrétaire hors conseil, signature collective à deux, signe avec Charrière Emmanuelle;
Demierre Christophe Pascal, directeur, signature collective à deux, signe avec un administrateur, désormais directeur, signature collective à deux, signent entre eux ou avec un administrateur;
Jaquier Christophe, directeur, signature collective à deux, signe avec un administrateur, désormais directeur, signature collective à deux, signent entre eux ou avec un administrateur;
Tenera Nuno, directeur, signature collective à deux, signe avec un administrateur, désormais directeur, signature collective à deux, signent entre eux ou avec un administrateur.
Nouvelles personnes inscrites:
Gremion Claude Jean Simon, de et à Gruyères, administrateur, signature collective à deux, signe avec Charrière Emmanuelle;
Hunziker Steve Hubert, de Oberkulm, à Vuadens, administrateur, signature collective à deux, signe avec Charrière Emmanuelle;
Fiduciaire Butty SA (CHE-107.770.996), à Ursy, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005098058, Registre du commerce Fribourg, (217)
OCSA o charrière architectes SA, à Bulle, CHE-197.061.336 (FOSC du 29.10.2019, p. 0/1004747192).
Personne radiée:
Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Fiduciaire Revigest SA (CHE-100.625.353), à Bulle, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1004747192, Registre du commerce Fribourg, (217)
ELJO SA, à Bulle, CHE-197.061.336 (FOSC du 02.09.2019, p. 0/1004707006).
Nouvelle raison sociale:
OCSA o charrière architectes SA.
Nouveau but:
l'exécution de tous travaux et mandats d'architecte, l'exécution de mandats en matière d'urbanisme et l'établissement d'expertises dans tous les domaines de l'immobilier. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but. La société se réserve le droit d'entreprendre des intercessions en faveur de tiers ou d'administrateurs. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Statuts modifiés le 07.10.2019.
Personnes inscrites modifiées:
Charrière Jonathan Samuel, administrateur, signature collective à deux, ne signent pas entre-eux, maintenant administrateur, signature collective à deux, signe avec Charrière Emmanuelle ou un directeur;
Charrière Lucie Marie, administratrice, signature collective à deux, ne signent pas entre-eux, maintenant administratrice, signature collective à deux, signe avec Charrière Emmanuelle ou un directeur.
Nouvelles personnes inscrites:
Demierre Christophe Pascal, de Billens-Hennens, à Cottens FR, directeur, signature collective à deux, signe avec un administrateur;
Jaquier Christophe, de Rue, à Le Pâquier FR, directeur, signature collective à deux, signe avec un administrateur;
Tenera Nuno, de Bulle, à Le Pâquier FR, directeur, signature collective à deux, signe avec un administrateur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.