Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
via Maistra 111, Sporthaus Flück
7504 Pontresina
Renseignements sur Obag Pontresina AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.09.1981
Radiation du registre du commerce
05.11.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Pontresina
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.001.156-6
IDE/TVA
CHE-105.881.863
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Organisationsbetriebes zur Lösung allgemeiner Gewässerschutzaufgaben und verwandter Gebiete; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RBT AG | St. Moritz | 13.10.2015 | 04.11.2015 | |
Dr. Conrad Frey | Zürich | 04.03.2009 | 12.10.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Obag Pontresina AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2465591, Registre du commerce Grisons, (350)
Obag Pontresina AG, in Pontresina, CHE-105.881.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2422429).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Obag Scuol AG, in Scuol (CHE-102.150.467), gemäss Fusionsvertrag vom 07.10.2015 und Bilanz per 30.04.2015. Aktiven von CHF 292'727.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'666.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Anschliessend an die Fusion mit der Obag Scuol AG gehen Aktiven und Passiven (Fremdkapital) infolge Fusion auf die OBAG Graubünden AG, in St. Moritz (CHE-107.026.739), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2422429, Registre du commerce Grisons, (350)
Obag Pontresina AG, in Pontresina, CHE-105.881.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Conrad Frey (CH-020.1.053.614-5), in Zürich, Revisionsstelle;
Meier, Eduard, von Hombrechtikon und Winkel, in Bütschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Martin Andrea, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Conrad, Philippe Edwin, von St. Moritz, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 973319, Registre du commerce Grisons, (350)
Obag Pontresina AG, in Pontresina, CH-350.3.001.156-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzer, Rico Paul, von Alvaneu, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.