Renseignements sur NSBIV AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NSBIV AG
- NSBIV AG avec son siège à Luzern est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». NSBIV AG est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 02.05.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI NSBIV AG.
- Dans l'IPI, 3 marques ou demandes de marques ont été déposées par l'entreprise NSBIV AG.
- Entreprises avec la même adresse comme NSBIV AG: DIT Digital Innovation Technology Group GmbH, eMarket Group AG, ER Enterprises AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.07.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.019.878-4
IDE/TVA
CHE-108.652.885
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Arbeits- und Prozesssicherheit; Aufnahme und Gewährung von Darlehen sowie Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten; Erwerb, Verwaltung, Belastung oder Veräusserung von Liegenschaften; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Wertschriften; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft AG | Zürich | <2004 | 04.11.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
07.10.2003 | actif | 02748/2003 | |
28.04.1998 | actif | 06055/1997 |
Dernières notifications FOSC pour NSBIV AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005736584, Registre du commerce Lucerne, (100)
NSBIV AG, in Luzern, CHE-108.652.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Philipp, von Wikon, in Reiden, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Renato, von Gurtnellen, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, von Mettauertal, in Knutwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005289693, Registre du commerce Lucerne, (100)
NSBIV AG, in Luzern, CHE-108.652.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Thomas, von Luzern, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckli, Johann, genannt Hans, von Buchrain, in Buchrain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von Mettauertal, in Knutwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Urs, von Knutwil, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004564276, Registre du commerce Lucerne, (100)
NSBIV AG, in Luzern, CHE-108.652.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2464237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Luzern, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.