Renseignements sur NRJ S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NRJ S.A.
- NRJ S.A. est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Neuchâtel.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 01.07.1949.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.01.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-100.510.566.
- 2 marques ou demandes de marques ont été enregistrées par l'entreprise NRJ S.A..
- À la même adresse comme NRJ S.A. il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: Fondation Edmée et Rita Uberti, Fondation Haldimann-L'Hardy, Oeuvre familiale de vacances en Bretagne S.A..
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.07.1949
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Neuchâtel
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.008.577-1
IDE/TVA
CHE-100.510.566
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Apporter aux entreprises de toute nature un appui à leur développement, y compris en matière de financement; prendre et gérer des participations dans de telles entreprises; acquérir, détenir, gérer et aliéner des immeubles. Conversion de 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Orfigest SA | Neuchâtel | <2004 | 18.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
NRJ PME | 22.12.1998 | radiée | 04013/1998 |
NRJ | 23.08.1996 | radiée | 04906/1995 |
Dernières notifications FOSC pour NRJ S.A.
Numéro de publication: 1963071, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
NRJ S.A., à Neuchâtel, CHE-100.510.566 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830).
Nouvelle adresse:
rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel.
Numéro de publication: 977421, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
NRJ S.A., à Neuchâtel, CH-645-1008577-1 (FOSC du 19.03.2012, p. 0/6600176). Abplanalp Yves Cédric (dit Cédric) n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Nicolet-dit-Félix Patrick Alain, de Les Ponts-de-Martel, à Neuchâtel, est administrateur unique avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6600176, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
NRJ S.A., à Neuchâtel, CH-645-1008577-1 (FOSC du 19.11.2008, p. 11/4739636). Abplanalp Cédric, qui porte le prénom de Yves Cédric (dit Cédric), originaire de Meiringen (et non pas de Fontainemelon), est maintenant domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.