Renseignements sur Novartec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Novartec AG
- Novartec AG est une Société anonyme basée à Schafisheim. Novartec AG appartient au secteur «Commerce de biens de consommation» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 15.12.1997 et a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 08.06.2020.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.708.936.
- Exactement à cette adresse il existe 22 autres entreprises actives. Cela comprend: AS Treuhand Seçme GmbH, athletic + physio GmbH, Autocenter Di Pietro AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schafisheim
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.019.006-2
IDE/TVA
CHE-108.708.936
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Produkten im Bereich Haustechnik sowie Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen wie Montagen, Service, Reparaturen usw.; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen, Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | <2004 | 07.06.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Novartec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004905135, Registre du commerce Argovie, (400)
Novartec AG, in Brittnau, CHE-108.708.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3547459).
Statutenänderung:
30.04.2020.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Dammweg 4, 5503 Schafisheim. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3547459, Registre du commerce Argovie, (400)
Novartec AG, in Brittnau, CHE-108.708.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt, André, von Reiden, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Beat, von Lengnau (BE), in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1027799, Registre du commerce Argovie, (400)
Novartec AG, in Zofingen, CHE-108.708.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, Publ. 7146088).
Statutenänderung:
07.08.2013.
Sitz neu:
Brittnau.
Domizil neu:
Strählgasse 3, 4805 Brittnau.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung Teilaktiven (Waren, Vorräte und Betriebseinrichtungen) der 'Raab Karcher Energieservice AG', in Zofingen, zum Höchstpreis von CHF 170'000.-- zu erwerben.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.