Adresse
Chemin de Probé, Montagnier
1934 Le Châble VS
Renseignements sur Norbert Fellay Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Norbert Fellay Sàrl
- Norbert Fellay Sàrl a son siège social à Le Châble VS, est actif et est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 07.06.2006.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 07.01.2021.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Norbert Fellay Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Val de Bagnes
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.007.234-6
IDE/TVA
CHE-112.966.996
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de gypserie-peinture ainsi que toute activité liée à la construction, en Suisse et à l'étranger; toute activité mobilière et immobilière convergente à son but.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Norbert Fellay Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005067170, Registre du commerce Valais, (621)
Norbert Fellay Sàrl, à Bagnes, CHE-112.966.996, société à responsabilité limitée (No. FOSC 92 du 13.05.2020, Publ. 1004888998).
Nouveau siège:
Val de Bagnes. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Vollèges et Bagnes].
Numéro de publication: HR02-1004888998, Registre du commerce Valais, (621)
Norbert Fellay Sàrl, à Bagnes, CHE-112.966.996, société à responsabilité limitée (No. FOSC 156 du 15.08.2016, Publ. 3004381).
Nouvelle adresse:
Chemin de Probé, Montagnier, 1934 Le Châble VS.
Numéro de publication: 3004381, Registre du commerce Valais, (621)
Norbert Fellay Sàrl, à Bagnes, CHE-112.966.996, société à responsabilité limitée (No. FOSC 154 du 11.08.2016, Publ. 2999803).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fellay née Michellod, Anne-Marie, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00 et pour une part sociale de CHF 5'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Fellay, Samuel, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 5'000.00 et pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: à Montagnier (Bagnes) et avec une part sociale de CHF 5'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.