Renseignements sur Neogard AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Neogard AG
- Neogard AG a son siège social à Gontenschwil et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise Neogard AG est composée de 9 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 25.11.1988.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 14.03.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-106.041.541.
- Dans la base de données de l'IPI, on trouve actuellement 19 marques ou demandes de l'entreprise Neogard AG.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Valentin Benjamin Flühler,
Marc André Baumgartner,
Mario Ziza,
Barbara Waibel,
Liselotte Margrit Schmid Mächler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.11.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gontenschwil
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.007.961-3
IDE/TVA
CHE-106.041.541
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Gartenartikeln und Artikeln der Hobby-Branche sowie Herstellung von Konstruktionen, Anlagen und Geräten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 18.02.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Marcel Widmer AG | Reinach (AG) | 15.07.2013 | 17.02.2021 | |
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | <2004 | 14.07.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
NEOFLOR | 01.12.2020 | actif | 09967/2020 |
21.09.2017 | actif | 55410/2017 |
Dernières notifications FOSC pour Neogard AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005985875, Registre du commerce Argovie, (400)
Neogard AG, in Gontenschwil, CHE-106.041.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005873100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Erich, von Niederwil (AG), in Schwyz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Marc, von Glarus Süd, in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühler, Valentin, von Oberdorf (NW), in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005873100, Registre du commerce Argovie, (400)
Neogard AG, in Gontenschwil, CHE-106.041.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziza, Mario, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Barbara, von Basel, in Mettauertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005579562, Registre du commerce Argovie, (400)
Neogard AG, in Gontenschwil, CHE-106.041.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251387).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Aarauerstrasse 23, 5734 Reinach AG].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaspar, Martin, von Oberkulm, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaspar, Pascal, von Oberkulm, in Beinwil am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaspar, Vanessa, von Oberkulm, in Beinwil am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid Mächler, Liselotte, von Schübelbach, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogelsang, Manuel, von Zetzwil, in Schmiedrued, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.