Renseignements sur NAKUSO - Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NAKUSO - Stiftung
- NAKUSO - Stiftung est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Schlosswil.
- La direction de l’organisation NAKUSO - Stiftung est composée de 5 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 12.01.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI NAKUSO - Stiftung.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Ulrich Tobler,
Markus Scheidegger,
Barbara Lüps-Grundbacher,
Béatrice Grundbacher
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Grosshöchstetten
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.022.640-8
IDE/TVA
CHE-110.409.420
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Landesweite Unterstützung von Aktivitäten in den Bereichen Natur, Kultur und Soziales.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 10.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NAKUSO - Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3985269, Registre du commerce Berne, (36)
NAKUSO - Stiftung, in Schlosswil, CHE-110.409.420, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304409).
Sitz neu:
Grosshöchstetten. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüps-Grundbacher, Barbara, von Zug und Bern, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlosswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2304409, Registre du commerce Berne, (36)
NAKUSO - Stiftung, in Schlosswil, CHE-110.409.420, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 6, Publ. 5334734).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].
Numéro de publication: 5334734, Registre du commerce Berne, (36)
NAKUSO - Stiftung, in Schlosswil, CH-035.7.022.640-8, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1999, S. 8720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. Jost, dipl. Bücherexperte, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.