Renseignements sur NÄF-metzg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NÄF-metzg AG
- NÄF-metzg AG est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Mosnang.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 24.01.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI NÄF-metzg AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mosnang
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.079.067-6
IDE/TVA
CHE-494.361.631
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NÄF-metzg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005387951, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NÄF-metzg AG, in Mosnang, CHE-494.361.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Albert, von Nesslau, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Sandro, von Nesslau, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Näf, Thomas, von Nesslau, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005034876, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NÄF-metzg AG, in Mosnang, CHE-494.361.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, S.0, Publ. 2559153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Albert, von Nesslau, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Näf, Andreas, von Nesslau, in Reichenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Sandro, von Nesslau, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Thomas, von Nesslau, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2559153, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NÄF-metzg AG, in Mosnang, CHE-494.361.631, Bütschwilerstrasse 2, 9607 Mosnang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2015.
Zweck:
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Albert Näf-Widmer (CHE-105.806.548), in Mosnang, ohne die Geschäftsliegenschaft inkl. darauf lastender Grundpfandschuld, gemäss Vertrag vom 10.12.2015 und Übernahmebilanz per 01.07.2015 mit Aktiven von CHF 335'868.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 224'721.76, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 11'146.48 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Näf, Albert, von Nesslau, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.