Renseignements sur MW Group AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MW Group AG
- MW Group AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Ziegelbrücke.
- La direction de l’entreprise MW Group AG qui a été fondée le 26.09.2008, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.03.2021.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-114.519.645.
- Il y a 12 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Acentix AG, ACTEN AG, ASSEPRO Brokerage AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.09.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.004.868-6
IDE/TVA
CHE-114.519.645
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf sowie Halten von Gesellschaften und Beteiligungen an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Vertretungen übernehmen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MW Group Ltd
- MW Group SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MW Group AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005130759, Registre du commerce Glaris
MW Group AG, in Glarus Nord, CHE-114.519.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, S.0, Publ. 2514233).
Domizil neu:
Turbinenweg 6, 8866 Ziegelbrücke.
Numéro de publication: 2514233, Registre du commerce Glaris, (160)
MW Group AG, in Glarus, CHE-114.519.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012, Publ. 6559058).
Statutenänderung:
18.11.2015.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Spinnereistrasse 2, 8866 Ziegelbrücke.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Görlich, Dr. Peter Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Zuzenhausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renzo, Franco, von Gerra (Verzasca), in Weesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6559058, Registre du commerce Glaris, (160)
MW Group AG, in Glarus, CH-160.3.004.868-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 10, Publ. 4858784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfler, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renzo, Franco, von Gerra (Verzasca), in Weesen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Gerra (Verzasca), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.