Renseignements sur Multigraf AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Multigraf AG
- Multigraf AG a son siège social à Muri AG, est actif et est active dans le domaine «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise Multigraf AG qui a été fondée le 09.01.1985, se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.08.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-100.444.366.
- Schneider & Co AG, TecHouse AG ont la même adresse comme Multigraf AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Hideki Hashiguchi,
Shuji Wanaka,
Patric Lerch,
Robert Anton Barrer
les plus récents personnes habilitée à signer
Hideki Hashiguchi,
Shuji Wanaka,
Patric Lerch,
Robert Anton Barrer,
Marco Kessler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.01.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muri (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.010.787-2
IDE/TVA
CHE-100.444.366
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Maschinen, Geräten und Materialien für die grafische Branche und den Bürobedarf; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie andere Unternehmungen gründen oder sich an solchen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Steinhausen | 16.11.2015 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Nabholz Treuhand AG | Zürich | 13.11.2009 | 15.11.2015 | |
MOORE Zürich AG | Zürich | <2004 | 12.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Multigraf AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118535, Registre du commerce Argovie, (400)
Multigraf AG, in Muri (AG), CHE-100.444.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005470016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hashiguchi, Hideki, japanischer Staatsangehöriger, in Wakayama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanaka, Shuji, japanischer Staatsangehöriger, in Wakayama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005470016, Registre du commerce Argovie, (400)
Multigraf AG, in Muri (AG), CHE-100.444.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004735037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Lorenz, von Wädenswil, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004735037, Registre du commerce Argovie, (400)
Multigraf AG, in Muri (AG), CHE-100.444.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barrer, Robert, von Muri (AG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lerch, Patric, von Burgdorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Marco, von Zürich, in Hägglingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Süess, Lorenz, von Wädenswil, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.