Renseignements sur Multicent AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Multicent AG
- Multicent AG a son siège social à Heimberg et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Multicent AG a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.12.2018, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Multicent AG est inscrite sous l’IDI CHE-103.371.806.
Direction (2)
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.03.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Heimberg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.007.070-7
IDE/TVA
CHE-103.371.806
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb von Detailhandelsgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jörg Moser AG | Solothurn | <2004 | 18.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Multicent AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004524599, Registre du commerce Berne, (36)
Multicent AG, in Heimberg, CHE-103.371.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, Publ. 3027149).
Statutenänderung:
13.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb von Detailhandelsgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 11.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg Moser AG (CHE-108.766.997), in Solothurn, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3027149, Registre du commerce Berne, (36)
Multicent AG, in Heimberg, CHE-103.371.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Max, von Glarus Nord, in Bäch SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mühlehorn, in Lenzerheide See (Vaz/Obervaz), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Küng, Ewa, von Glarus Nord, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2072785, Registre du commerce Berne, (36)
Multicent AG, in Heimberg, CHE-103.371.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.1995, S. 1872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg Moser AG (CHE-108.766.997), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: Jörg Moser AG].