Filiales (1)
Renseignements sur MSpin Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MSpin Holding SA
- MSpin Holding SA a son siège social à Biel/Bienne et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 05.01.1988.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.03.2019.
- L’entreprise MSpin Holding SA est inscrite sous l’IDI CHE-106.030.632.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Meyrat SA, Sarubin SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
André Roland Colard,
Michael Kühni,
Philippe Georges Armando Jörg
les plus récents personnes habilitée à signer
André Roland Colard,
Michael Kühni,
Philippe Georges Armando Jörg
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.01.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.002.905-3
IDE/TVA
CHE-106.030.632
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La Société a pour but la prise et l'administration de participations à toutes sociétés commerciales, financières et industrielles. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à des filiales, à des actionnaires ou à des tiers.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | Biel/Bienne | 27.01.2015 | 18.11.2018 | |
Fiduciaire Fidac S.A., Bienne | Biel/Bienne | <2004 | 26.01.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Nugerol Holding SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MSpin Holding SA
Numéro de publication: HR02-1004598693, Registre du commerce Berne, (36)
MSpin Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-106.030.632, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2018, Publ. 1004500409). Selon déclaration du 14.03.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: HR02-1004500409, Registre du commerce Berne, (36)
MSpin Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-106.030.632, société anonyme (No. FOSC 191 du 03.10.2018, Publ. 1004467935).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Soresa SA (CHE-101.341.065), à Biel/Bienne, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1004467935, Registre du commerce Berne, (36)
Nugerol Holding SA, précédemment à La Tène, CHE-106.030.632, société anonyme (du 25.04.2018, Publ. 4194089).
Modification des statuts:
05.09.2018.
Nouvelle raison sociale:
MSpin Holding SA.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
Rue de Longeau 10, 2504 Biel/Bienne.
Nouveau but:
La Société a pour but la prise et l'administration de participations à toutes sociétés commerciales, financières et industrielles. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à des filiales, à des actionnaires ou à des tiers. [Radiation de l'observation relative à l'administration] [biffé: Administration: un ou plusieurs membres.].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit (courrier, téléfax ou e-mail), dans la mesure où les noms et adresses des actionnaires sont connus, et à défaut par publication dans la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scemama, Philippe Jean Maurice, de Bulle, à Marin-Epagnier (La Tène), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Lehmann-Scemama, Geneviève Pierrette, de Langnau im Emmental, à Le Landeron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Maquelin, Philippe, de Vevey, à Gorgier (La Grande-Béroche), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Scemama, Yves René, de Bulle, à Cincinnati (US), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Colard, André, ressortissant français, à Cologny, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Jörg, Philippe, de Plaffeien, à Troinex, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Kühni, Michael, de Langnau im Emmental, à Salavaux (Vully-les-Lacs), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.