Renseignements sur MPS Marktpartner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MPS Marktpartner AG
- MPS Marktpartner AG de Meggen est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 10.09.1996.
- Le 05.02.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise MPS Marktpartner AG est le suivant : CHE-108.467.968.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meggen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.019.158-0
IDE/TVA
CHE-108.467.968
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Dienstleistungen im Bereich von Unternehmensberatung; Übernahme von Mandaten in den Bereichen Markterschliessung, Markterweiterung und Produktelancierung; Handel mit und Vermittlung von Produkten aller Art im Bereich des Im- und Exportes; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORDIS audit AG | Emmen | <2004 | 26.07.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MPS Marktpartner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004822580, Registre du commerce Lucerne, (100)
MPS Marktpartner AG, in Sempach, CHE-108.467.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S.11, Publ. 6016174).
Statutenänderung:
30.01.2020.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Hobacherhöhe 3, 6045 Meggen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Jürg, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6016174, Registre du commerce Lucerne, (100)
MPS Marktpartner AG, in Sempach, CH-100.3.019.158-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 11, Publ. 4844996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Jürg, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Simone, von Luzern, Udligenswil und Hasle LU, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4844996, Registre du commerce Lucerne, (100)
MPS Marktpartner AG, in Sempach, CH-100.3.019.158-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 10, Publ. 4725824).
Statutenänderung:
22.12.2008. Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Simone, von Luzern, in Meggen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Jürg, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.