Renseignements sur Motcar AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Motcar AG
- Motcar AG a son siège social à Ilanz et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce d’accessoires automobiles».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.11.2015.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.089.356.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.10.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ilanz/Glion
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.003.884-4
IDE/TVA
CHE-103.089.356
Secteur
Commerce d’accessoires automobiles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Autos und Landmaschinen und Führung eines Garagebetriebes; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Zweigbetriebe eröffnen und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zweckes geeignet sind.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | <2004 | 15.11.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Motcar AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2483921, Registre du commerce Grisons, (350)
Motcar AG, in Ilanz/Glion, CHE-103.089.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 12, Publ. 5941730).
Statutenänderung:
22.10.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder per E-Mail zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Alfred, von Lumnezia, in Ilanz (Ilanz/Glion), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Camuns, in Ilanz];
Derungs, Roman, von Lumnezia, in Schluein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua].
Numéro de publication: 5941730, Registre du commerce Grisons, (350)
Motcar AG, in Ilanz, CH-350.3.003.884-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2006, S. 9, Publ. 3401072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonder, Flurin, von Salouf, in Wolfhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Roman, von Suraua, in Schluein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3401072, Registre du commerce Grisons, (350)
Motcar AG, in Ilanz, CH-350.3.003.884-4, Handel mit Autos und Landmaschinen und Führung eines Garagebetriebes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 04.08.2003, S. 6, Publ. 1112974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonder, Carl, von Salouf, in Ilanz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonder, Flurin, von Salouf, in Wolfhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.