Adresse
Via Valle Maggiore
6934 Bioggio
Renseignements sur Moggio Engineering SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Moggio Engineering SA
- Moggio Engineering SA a son siège social à Bioggio et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.05.2005.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 30.06.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-112.346.888.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bioggio
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.029.144-5
IDE/TVA
CHE-112.346.888
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine)
L'esecuzione di prestazioni d'ingegneria termoclimatica e idrosanitaria, progettazione, consulenze, perizie, analisi energetiche, stesura di attestati di conformità e collaudi antincendio. Può acquistare e vendere come pure importare ed esportare articoli di qualsiasi genere. Può effettuare tutte le operazioni che sono adatte a promuovere lo scopo della società. La società può partecipare ad altre società, acquistare similari come pure concludere qualsiasi affare e contratto che sono adatti a promuovere lo scopo della società o che ne sono in correlazione.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaria Laffranchi SA | Caslano | 12.05.2005 | 07.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Moggio Engineering SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005234341, Registre du commerce Tessin, (501)
Moggio Engineering SA, in Bioggio, CHE-112.346.888, società anonima (Nr. FUSC 67 del 08.04.2010, p.20, Pubbl. 5577394).
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.
Numéro de publication: 5577394, Registre du commerce Tessin, (501)
Moggio Engineering SA, in Bioggio, CH-514.3.029.144-5, Società anonima (FUSC no. 91 del 12.5.2005, pagina 9, publ. 2834288).
Statuti modificati:
29.3.2010. Statuti modificati su punti non soggetti a pubblicazione. Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 29.03.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone e firme cancellate:
Fiduciaria Laffranchi SA, in Caslano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Moggio nata Puliatti, Vincenzina detta Enza, da Agno, in Bioggio, membro, con firma individuale [finora: Moggio nata Puliatti, Vincenzina].
Numéro de publication: 2834288, Registre du commerce Tessin, (501)
Moggio Engineering SA, in Bioggio, CH-514.3.029.144-5, Via valle Maggiore, 6934 Bioggio, Società anonima (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
3.5.2005.
Scopo:
L'esecuzione di prestazioni d'ingegneria termoclimatica e idrosanitaria, progettazione, consulenze, perizie, analisi energetiche, stesura di attestati di conformità e collaudi antincendio. Può acquistare e vendere come pure importare ed esportare articoli di qualsiasi genere. Può effettuare tutte le operazioni che sono adatte a promuovere lo scopo della società. La società può partecipare ad altre società, acquistare similari come pure concludere qualsiasi affare e contratto che sono adatti a promuovere lo scopo della società o che ne sono in correlazione.
Capitale azionario:
CHF 100'000.--.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.
Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.--.
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Persone iscritte:
Moggio, Walter, da Agno, in Bioggio, presidente, con firma individuale;
Moggio nata Puliatti, Vincenzina, da Agno, in Bioggio, membro, con firma individuale;
Fiduciaria Laffranchi SA, in Caslano, ufficio di revisione.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.