Renseignements sur Modibéton SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Modibéton SA
- Modibéton SA est active dans le secteur «Bâtiments général» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Monthey.
- Modibéton SA a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Modibéton SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Valentin Jean Raymond Rithner,
Vincent François Daniel Quendoz
les plus récents personnes habilitée à signer
Valentin Jean Raymond Rithner,
Vincent François Daniel Quendoz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.07.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Monthey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.001.265-9
IDE/TVA
CHE-106.484.186
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Sciage et forage de béton, construction de bâtiments de tous genres, participation à toutes sociétés et activités commerciales, exportation et importation de tous matériaux de construction, études, mise en oeuvre de tout objet se rapportant au but de la société.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KUNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA | Monthey | <2004 | 24.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Modibéton SA
Numéro de publication: HR02-1006094177, Registre du commerce Valais, (621)
Modibéton SA, à Monthey, CHE-106.484.186, société anonyme (No. FOSC 198 du 12.10.2022, Publ. 1005581905).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darioli, Jean-Marie, de Guttet-Feschel, à Lavey-Morcles, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Valentin, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005581905, Registre du commerce Valais, (621)
Modibéton SA, à Monthey, CHE-106.484.186, société anonyme (No. FOSC 56 du 21.03.2013, Publ. 7115324).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernard, Frédéric, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Bosi, Christophe, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Darioli, Jean-Marie, de Guttet-Feschel, à Lavey-Morcles, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Guttet, administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Quendoz, Vincent, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Rithner, Valentin, de Monthey, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 7115324, Registre du commerce Valais, (621)
Modibéton SA, à Monthey, CH-621.3.001.265-9, société anonyme (No. FOSC 38 du 25.02.2009, p. 21, Publ. 4898648).
Nouvelle adresse:
Route du Triboulet 34, 1870 Monthey.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.