Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur MMS Management und Events GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.03.2008
Radiation du registre du commerce
26.09.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Stansstad
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.021.037-0
IDE/TVA
CHE-114.137.485
Secteur
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Planung, Koordination, Promotion von Events aller Art sowie Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke oder Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MMS Management und Events GmbH
- H-Relations GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MMS Management und Events GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004724375, Registre du commerce Nidwald, (150)
MMS Management und Events GmbH in Liquidation, in Stansstad, CHE-114.137.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233567). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 Abs. 3 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat sowie kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 3233567, Registre du commerce Nidwald, (150)
MMS Management und Events GmbH, in Stansstad, CHE-114.137.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2997215).
Firma neu:
MMS Management und Events GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Das Domizil wurde eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muskó, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Genève, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2997215, Registre du commerce Nidwald, (150)
H-Relations GmbH, bisher in Frauenfeld, CHE-114.137.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6172664).
Statutenänderung:
03.08.2016.
Firma neu:
MMS Management und Events GmbH.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
c/o Lotus BusinessPark GmbH, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Planung, Koordination, Promotion von Events aller Art sowie Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke oder Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Héjja, Edina, ungarische Staatsangehörige, in Matzingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muskó, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Genève, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.