Adresse
c/o Tanja Badertscher
Kreuzgraben 2
3400 Burgdorf
Renseignements sur Mimag Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mimag Holding AG
- Mimag Holding AG avec son siège à Burgdorf est actif. Mimag Holding AG est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Mimag Holding AG est composée de 4 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 11.09.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-100.933.004.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christoph Bürgi,
Verena Michel-Huggenberger,
Sascha Michel,
Tanja Badertscher-Michel
les plus récents personnes habilitée à signer
Verena Michel-Huggenberger,
Sascha Michel,
Tanja Badertscher-Michel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Burgdorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.000.280-0
IDE/TVA
CHE-100.933.004
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten einschliesslich den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Strasser AG Bern | Bern | 21.11.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 20.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mimag Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005834852, Registre du commerce Berne, (36)
Mimag Holding AG, in Burgdorf, CHE-100.933.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Klaus, von Burgdorf und Aarberg, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Christoph, von Aarberg und Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005469623, Registre du commerce Berne, (36)
Mimag Holding AG, in Burgdorf, CHE-100.933.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062420).
Domizil neu:
c/o Tanja Badertscher, Kreuzgraben 2, 3400 Burgdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Sascha, von Köniz, in Scheunen (Jegenstorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf].
Numéro de publication: HR02-1005062420, Registre du commerce Berne, (36)
Mimag Holding AG, in Burgdorf, CHE-100.933.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Peter, von Köniz, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Sascha, von Köniz, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Badertscher-Michel, Tanja, von Köniz und Rapperswil (BE), in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Köniz und Bangerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Klaus, von Burgdorf und Aarberg, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.