Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Jürg Siegenthaler
Bernstrasse 37
3067 Boll
Renseignements sur Milchgenossenschaft Boll in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.1895
Radiation du registre du commerce
17.03.2022
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Vechigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.5.000.408-4
IDE/TVA
CHE-103.393.736
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten; die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Milchgenossenschaft Boll
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milchgenossenschaft Boll in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005429058, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Boll in Liquidation, in Vechigen, CHE-103.393.736, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831440). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004831440, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Boll, in Vechigen, CHE-103.393.736, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599037).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Boll in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Jürg, von Trub, in Boll (Vechigen), Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweilen mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Grunder, Bendicht, von Vechigen, in Boll (Vechigen), Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Schindler, Hansueli, von Bolligen, in Boll (Vechigen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 2599037, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Boll, in Vechigen, CHE-103.393.736, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, Publ. 5796784).
Domizil neu:
c/o Jürg Siegenthaler, Bernstrasse 37, 3067 Boll.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buri, Andres, von Krauchthal, in Boll (Vechigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Leuenberger, Friedrich genannt Fritz, von Rohrbachgraben, in Boll (Vechigen), Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Hansueli, von Bolligen, in Boll (Vechigen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Siegenthaler, Jürg, von Trub, in Boll (Vechigen), Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Grunder, Bendicht, von Vechigen, in Boll (Vechigen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Wahlen, Niklaus, von Rubigen, in Boll (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.