Adresse
c/o Braendlin AG
Holzwiesstrasse 37
8645 Jona
Renseignements sur MeienhaldeBau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MeienhaldeBau AG
- MeienhaldeBau AG avec son siège à Jona est actif. MeienhaldeBau AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise MeienhaldeBau AG qui a été fondée le 27.09.2013, se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 23.06.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-317.505.830.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ruth Elisabeth Braendlin,
Christine Isabelle Vydrzel,
Brigitte Braendlin-Menzl,
Peter Brändlin
les plus récents personnes habilitée à signer
Ruth Elisabeth Braendlin,
Christine Isabelle Vydrzel,
Brigitte Braendlin-Menzl,
Peter Brändlin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.09.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rapperswil-Jona
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.074.306-6
IDE/TVA
CHE-317.505.830
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Überbauung, Finanzierung sowie Verwaltung und Verkauf von lmmobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MeienhaldeBau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004917743, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MeienhaldeBau AG, in Rapperswil-Jona, CHE-317.505.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, S.0, Publ. 1105365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braendlin, Silvio, von Stäfa, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braendlin, Ruth Elisabeth, von Stäfa, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Braendlin-Schneebeli, Ruth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vydrzel, Christine Isabelle, von Bülach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1105365, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MeienhaldeBau AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.074.306-6, c/o Braendlin AG, Holzwiesstrasse 37, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2013.
Zweck:
Erwerb, Überbauung, Finanzierung sowie Verwaltung und Verkauf von lmmobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Aktien:
240 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Nr. 2536J, Grundbuch Rapperswil-Jona zum Preis von höchstens CHF 5'520'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.08.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Braendlin, Silvio, von Stäfa, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braendlin-Schneebeli, Ruth, von Stäfa, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändlin, Peter, von Stäfa, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändlin-Menzl, Brigitte, von Stäfa, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.