Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Media-Floh GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.2003
Radiation du registre du commerce
12.02.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lengwil
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.016.451-0
IDE/TVA
CHE-110.152.853
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
An- und Verkauf sowie auch Vermieten von Datenträgern jeglicher Art, also CD, DVD, Software usw, sowie Handel mit Waren aller Art. Zudem bezweckt die Gesellschaft das Ausführen von Arbeiten im Bausektor sowie Reinigungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Media-Floh GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Media-Floh GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2664457, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Media-Floh GmbH in Liquidation, in Lengwil, CHE-110.152.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213604). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7213604, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Media-Floh GmbH, in Lengwil, CH-440.4.016.451-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 15, Publ. 5242288).
Firma neu:
Media-Floh GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.01.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Caroline, von Oberägeri und Maur, in Lengwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Vanselow, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lengwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5242288, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Media-Floh GmbH, bisher in Kreuzlingen, CH-440.4.016.451-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 21, Publ. 4893810).
Statutenänderung:
27.07.2009.
Sitz neu:
Lengwil.
Domizil neu:
Eichenweg 1, 8574 Lengwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanselow, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Lengwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Kreuzlingen];
Blattmann, Caroline, von Oberägeri und Maur, in Lengwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Kreuzlingen].