Renseignements sur Max Gianini AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Max Gianini AG
- Max Gianini AG est une Société anonyme basée à Uzwil. Max Gianini AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- Max Gianini AG a été fondée le 23.01.1940.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.04.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.925.349.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Adele Gianini,
Maria Kliebens-Dirnberger,
Gabriella Gianini-Chioini
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.01.1940
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.011.362-0
IDE/TVA
CHE-101.925.349
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen..
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zellweger Treuhand- und Verwaltungs AG | Herisau | 06.09.2005 | 21.07.2009 | |
Revisions- und Treuhandbüro Hansjörg Fisch, Treuhandexperte STV | St. Gallen | <2004 | 05.09.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Max Gianini AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3444013, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Max Gianini AG, in Uzwil, CHE-101.925.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 19, Publ. 5152964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kliebens, Emil, von Hauptwil, in Uzwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianini, Adele, von Paradiso, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Kliebens-Dirnberger, Maria, von Hauptwil-Gottshaus, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gianini-Chioini, Gabriella, von Paradiso, in Castagneto Carducci (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Livorno (I)].
Numéro de publication: 5152964, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Max Gianini AG, in Uzwil, CH-320.3.011.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2005, S. 12, Publ. 3006034).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre haben in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zu erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zellweger Treuhand- und Verwaltungs AG, in Herisau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3006034, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Max Gianini AG, in Uzwil, CH-320.3.011.362-0, Verwaltung, Erwerb, Überbauung und Veräusserung von Liegenschaften usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.1997, S. 8870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisions- und Treuhandbüro Hansjörg Fisch, Treuhandexperte STV, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellweger Treuhand- und Verwaltungs AG, in Herisau, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.