Renseignements sur Mathieu Bau GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mathieu Bau GmbH
- Mathieu Bau GmbH a son siège social à Agarn et est actif. Elle opère dans le domaine «Bâtiments général».
- La direction de l’entreprise Mathieu Bau GmbH qui a été fondée le 21.11.1997, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Mathieu Bau GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-106.994.547.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.11.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Agarn
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.4.002.207-4
IDE/TVA
CHE-106.994.547
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Hoch- und Tiefbauten aller Art. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRS AG | Brig-Glis | 29.11.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Steiner und Partner Treuhand AG | Brig-Glis | 30.06.2022 | 28.11.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Johann-Josef Mathieu und Sohn, Bauunternehmung GmbH
- Mathieu Johann-Josef und Sohn, Bauunternehmung GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mathieu Bau GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005615546, Registre du commerce Valais, (600)
Mathieu Bau GmbH, in Agarn, CHE-106.994.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005509192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRS AG (CHE-279.569.264), in Brig (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005509192, Registre du commerce Valais, (600)
Mathieu Bau GmbH, in Agarn, CHE-106.994.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456866). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 15.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005456866, Registre du commerce Valais, (600)
Mathieu Bau GmbH, in Agarn, CHE-106.994.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004453521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathieu, Claudia, von Albinen, in Agarn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathieu, Samuel, von Albinen, in Susten (Leuk), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mathieu, Janis, von Albinen, in Agarn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.