Renseignements sur Massivholzschreinerei Holzweg GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Massivholzschreinerei Holzweg GmbH
- Massivholzschreinerei Holzweg GmbH a son siège social à Kaltbrunn et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 25.02.1999.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 03.11.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-100.281.118.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.02.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kaltbrunn
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.045.931-4
IDE/TVA
CHE-100.281.118
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Möbeln, Wohneinrichtungsgegenständen usw. und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jud Vinzenz GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Massivholzschreinerei Holzweg GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005326082, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Massivholzschreinerei Holzweg GmbH, in Kaltbrunn, CHE-100.281.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Richard, von Gommiswald, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jud-Kühne, Laura, von Schänis und Gommiswald, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 87 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005104500, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jud Vinzenz GmbH, in Kaltbrunn, CHE-100.281.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S.16, Publ. 5064764).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Firma neu:
Massivholzschreinerei Holzweg GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Jud-Kühne, Laura, von Schänis und Gommiswald, in Kaltbrunn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 87 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Schänis und Rieden, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kühne, Richard, von Gommiswald, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5064764, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jud Vinzenz GmbH, in Kaltbrunn, CH-320.4.045.931-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.1999, S. 1417). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Vinzenz, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.