Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Markus Zürcher Bau AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.10.1993
Radiation du registre du commerce
13.02.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Menzingen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.018.679-8
IDE/TVA
CHE-107.483.232
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Umbauten und Renovationen, Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien und Vermögenswerten aller Art; kann Lizenzen und Patente erwerben und abgeben sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Beat Degrandi Treuhand | Hünenberg | <2004 | 07.06.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Markus Zürcher Bau AG
- Zürcher Markus Bau AG
- Gebr. Zürcher AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Zürcher Bau AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6547360, Registre du commerce Zoug, (170)
Markus Zürcher Bau AG in Liquidation, in Menzingen, CH-170.3.018.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 21, Publ. 5665306). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5665306, Registre du commerce Zoug, (170)
Markus Zürcher Bau AG, in Neuheim, CH-170.3.018.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.1995, S. 6174).
Statutenänderung:
26.04.2010.
Firma neu:
Markus Zürcher Bau AG in Liquidation.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Unterschwand, 6313 Menzingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, bei Kenntnis aller Adressen, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2010 aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beat Degrandi Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle;
Zürcher-Elsener, Susanne, von Menzingen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Markus, von Menzingen, in Neuheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zoug, (170)
Gebr. Zürcher AG, Sitz Neuheim, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.105 vom 01.06.1995, S.3070).
Statutenänderung:
30.10.1995.
Firma Neu:
Markus Zürcher Bau AG.
Eingetragene Personen Geändert:
Zürcher, Markus, Heimat Menzingen, in Neuheim, VR-Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: VR-Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Zürcher-Elsener, Susanne, Heimat Menzingen, in Neuheim, VR-Mitglied mit Einzelunterschrift.