Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.09.1961
Radiation du registre du commerce
04.01.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Waldenburg
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.918.934-2
IDE/TVA
CHE-103.931.243
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation und Vertrieb von Produkten aus dem Bereich der Zeit- und Druckmesstechnik, der feinmechanischen und elektronischen Apparate- sowie der Maschinenindustrie, insbesondere von Uhren, Uhrwerken, Uhrenbestandteilen, Instrumenten für die Luftfahrt, die Industrie und den Sport sowie von Werkzeugmaschinen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 03.01.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- United Swiss Watch Factories Ltd
- Vereinigte Schweizerische Uhrenmanufakturen AG
- Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4269788, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation, in Waldenburg, CH-280.3.918.934-2, Fabrikation und Vertrieb von Produkten aus dem Bereich der Zeit- und Druckmesstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 27.08.2003, S. 4, Publ. 1145828). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung des Konkursrichters des Bezirksgerichts Waldenburg vom 18.12.2007 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 1145828, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation, in Waldenburg, Fabrikation und Vertrieb von Produkten aus dem Bereich der Zeit- und Druckmesstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 03.02.2003, S. 5). Mit Verfügung vom 30.06.2003 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Waldenburg über die bereits aufgelöste Gesellschaft den Konkurs eröffnet.
Numéro de publication: 842850, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA, in Waldenburg, Fabrikation und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2001, S. 6569).
Firma neu:
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Jean-Pierre, von Bonfol, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ditisheim, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Straumann, Hans, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Straumann, Kurt, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].