Renseignements sur MANUFACTURE ROYALE SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MANUFACTURE ROYALE SA
- MANUFACTURE ROYALE SA avec son siège à Vallorbe est une Société anonyme du domaine «Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle». MANUFACTURE ROYALE SA est actif.
- L’entreprise a été fondée le 06.05.2010.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 10.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-115.662.541.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vallorbe
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.067.551-0
IDE/TVA
CHE-115.662.541
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la fabrication, le montage, le contrôle, le réglage, la promotion, la distribution, la représentation et le commerce de montres et chronomètres mécaniques et de tous produits annexes (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Fribourg SA | Fribourg | 03.12.2014 | 26.02.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MANUFACTURE ROYALE LTD
- MANUFACTURE ROYALE AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MANUFACTURE ROYALE SA
Numéro de publication: NA11-0000001087, Registre du commerce Vaud
Rubrique: Concordats Sous-rubrique: Autre avis Date de publication: SHAB 10.09.2024 Visible par le public jusqu¿au: 10.10.2024 Numéro de publication: Entité de publication Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains Sursis concordataire 293 LP Débiteurs: MANUFACTURE ROYALE SA CHE-115.662.541 Zone industrielle le Day
à MANUFACTURE ROYALE SA, Zone Industrielle le Day, 1337 Vallorbe. Les créanciers qui entendent s'y opposer doivent se présenter à l'audience ou se
déterminer par écrit avant celle-ci.
Numéro de publication: NA03-0000001409, Registre du commerce Vaud
Rubrique: Concordats Sous-rubrique: Appel aux créanciers lors d'un concordat/assemblée des créanciers Date de publication: SHAB 24.05.2024 Visible par le public jusqu¿au: 24.05.2029 Numéro de publication: Entité de publication Philippe Chiocchetti, Rue du Simplon 18, 1800 Vevey Appel aux créanciers lors d'un concordat MANUFACTURE ROYALE SA Débiteurs: MANUFACTURE ROYALE SA CHE-115.662.541 Zone industrielle le Day
Point de contact: Etude Chiocchetti & Sievi, Philippe Chiocchetti Rue du Simplon 18, P.O.B. 283, 1800 Vevey
Numéro de publication: HR02-1006019346, Registre du commerce Vaud, (550)
MANUFACTURE ROYALE SA, à Vallorbe, CHE-115.662.541 (FOSC du 02.05.2023, p. 0/1005737172). Par prononcé rendu le 18.04.2024, le président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois a accordé à la société un sursis concordataire définitif de six mois, échéant le 18.10.2024. Chiocchetti Philippe, de et à Aigle, est nommé commissaire au sursis.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.