Renseignements sur Manetsch SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Manetsch SA
- Manetsch SA avec son siège à Disentis/Mustér est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Manetsch SA est actif.
- Manetsch SA a été fondée le 28.04.1952.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 26.02.2009. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Manetsch SA est le suivant : CHE-100.705.673.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.04.1952
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Disentis/Mustér
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.003.780-8
IDE/TVA
CHE-100.705.673
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung von Immobilien und Wertschriften; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Secunda Grischa SA | Disentis/Mustér | <2004 | 25.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Manetsch AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Manetsch SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4900034, Registre du commerce Grisons, (350)
Manetsch SA, in Disentis/Mustér, CH-350.3.003.780-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.1998, S. 7885).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Secunda Grischa SA, in Disentis/Mustér, Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
Manetsch SA, in Disentis/Mustér, Verwaltung von Immobilien und Wertschriften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1998, S. 1453).
Domizil neu:
c/o Ignaz Furger, 7180 Disentis/Mustér.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manetsch, Claudio, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BMU Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furger, Ignaz, von Erstfeld, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Secunda Grischa SA, in Disentis/Mustér, Revisionsstelle.
Registre du commerce Grisons, (350)
Manetsch SA, in Disentis/Mustér, Verwaltung von Immobilien und Wertschriften usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.1993, S. 6136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manetsch, Eduard, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manetsch, Claudio, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
BMU Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.