Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Hadorn's Gülletechnik AG
Lindenholz alte Mühle
4935 Leimiswil
Renseignements sur M. Olivio Holding GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.10.2017
Radiation du registre du commerce
27.06.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Madiswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.072.001-7
IDE/TVA
CHE-200.277.028
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour M. Olivio Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004661056, Registre du commerce Berne, (36)
M. Olivio Holding GmbH, in Madiswil, CHE-200.277.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832721). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HATECH Holding AG, in Madiswil (CHE-113.569.445), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einfache Gesellschaft bestehend aus Hänni Daniel, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Bernet Meinrad, von Ufhusen, in Ufhusen, Röthlisberger Michael, von Langnau im Emmental, in Herzogenbuchsee und der D. Zehnder Holding GmbH, in Madiswil (CHE-133.889.893), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lopes Olivio, Marcos André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3832721, Registre du commerce Berne, (36)
M. Olivio Holding GmbH, in Madiswil, CHE-200.277.028, c/o Hadorn's Gülletechnik AG, Lindenholz alte Mühle, 4935 Leimiswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 19.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lopes Olivio, Marcos André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.