Renseignements sur M.K Démolition - Terrassement Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de M.K Démolition - Terrassement Sàrl
- M.K Démolition - Terrassement Sàrl à Gossens est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres travaux de construction». M.K Démolition - Terrassement Sàrl est actif.
- La direction de l’entreprise M.K Démolition - Terrassement Sàrl qui a été fondée le 20.03.2017, se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 21.04.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-170.304.285.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Donneloye
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.173.084-9
IDE/TVA
CHE-170.304.285
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de démolition et de terrassement. Elle a également pour but toutes activités dans le domaine de la rénovation, de la construction, ainsi que le transport en tous genres. La société peut acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations commerciales et financières et de toutes les fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour M.K Démolition - Terrassement Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005155654, Registre du commerce Vaud, (550)
M.K Démolition - Terrassement Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-170.304.285 (FOSC du 29.03.2017, p. 0/3433551). Statuts modifiés le 07.04.2021. Siège transféré à Donneloye.
Nouvelle adresse:
Chemin des Ecoliers 2A, 1407 Gossens.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de démolition et de terrassement. Elle a également pour but toutes activités dans le domaine de la rénovation, de la construction, ainsi que le transport en tous genres. La société peut acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations commerciales et financières et de toutes les fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet. Kahvedzic Mesud est maintenant à Donneloye.
Numéro de publication: 3433551, Registre du commerce Vaud, (550)
M.K Démolition - Terrassement Sàrl, à Yverdon-les-Bains, CHE-170.304.285 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422315).
Rectificatif:
l'inscription n° 4783 du 20.03.2017 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422315) est rectifiée en ce sens que l'adresse est chemin de Sous-Bois 15, 1400 Yverdon-les-Bains (et non chemin de Sous-Bois 14, comme publié).
Numéro de publication: 3422315, Registre du commerce Vaud, (550)
M.K Démolition - Terrassement Sàrl, à Yverdon-les-Bains, chemin de Sous-Bois 14, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-170.304.285. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
14 mars 2017.
But:
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de démolition et de terrassement (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Kahvedzic Mesud, de Bosnie et Herzégovine, à Yverdon-les-Bains, avec 20 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 14 mars 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.