Renseignements sur Lungenliga Ost
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lungenliga Ost
- Lungenliga Ost est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à St. Gallen.
- La direction de l’organisation Lungenliga Ost est composée de 12 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 08.07.2024.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Lungenliga Ost.
Direction (12)
les plus récents membres du comité
Dr. Susanne Pohle,
Franz Bach,
Martha Storchenegger-Scherrer,
Mathias Johannes Cajochen,
Dr. Maurus Pfister
les plus récents personnes habilitée à signer
Claudia Akermann,
Anita Buchegger Eckerlein,
Markus Osterwalder,
Seraina von Salis,
Dr. Maurus Pfister
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.04.1926
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.6.009.701-3
IDE/TVA
CHE-105.864.557
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Grundauftrag und Zweck der Lungenliga Ost ist die nachhaltige Behandlung und Betreuung von Menschen mit Lungenkrankheiten und atembezogenen Schlafstörungen. Sie erfüllt ihre Aufgabe selbständig in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, mit Kliniken, Behörden und anderen Organisationen in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FEY Audit & Consulting AG | St. Gallen | 20.09.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lungenliga St.Gallen - Appenzell
- LUNGENLIGA ST. GALLEN
- St. Gallische Lungenliga
- St.Gallische Lungenliga.
- St. Gallische Liga zur Bekämpfung von Tuberkulose und Lungen-Krankheiten.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lungenliga Ost
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006078471, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lungenliga St.Gallen - Appenzell, in St. Gallen, CHE-105.864.557, Verein (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070267).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Name neu:
Lungenliga Ost.
Zweck neu:
Grundauftrag und Zweck der Lungenliga Ost ist die nachhaltige Behandlung und Betreuung von Menschen mit Lungenkrankheiten und atembezogenen Schlafstörungen. Sie erfüllt ihre Aufgabe selbständig in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, mit Kliniken, Behörden und anderen Organisationen in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Irma, von Marbach SG, in Marbach SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pohle, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005846913, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lungenliga St.Gallen - Appenzell, in St. Gallen, CHE-105.864.557, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldburger, Dr. Renato, von Teufen AR, in Wolfhalden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Othmar, von Sigriswil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofmel Ehrenzeller, Dr. Sabine, von Metzerlen-Mariastein, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bach, Franz, von Eschenz, in Speicher, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1265325, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LUNGENLIGA ST. GALLEN, in St. Gallen, CHE-105.864.557, Verein (SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 9, Publ. 1192562).
Domizil neu:
Kolumbanstrasse 2, 9008 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barben, Dr. Jörg, von Spiez, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Spiez und Thalwil, Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Paky, Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Gaudenz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brutsche, Prof. Dr. Martin, von Naters, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Irma, von Marbach SG, in Marbach SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knoblauch, Dr. Andreas, von Winterthur, in Goldach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofmel Ehrenzeller, Dr. Sabine, von Metzerlen-Mariastein, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Segmüller-Weber, Eva, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberle, Bruno, von Häggenschwil, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Berchtold, Anita, von Schmiedrued und St. Margrethen, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.