Renseignements sur Lovento SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lovento SA
- Lovento SA avec son siège à Lutry est actif. Lovento SA est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Lovento SA est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.04.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-224.279.897.
- À la même adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: Elatior SA, Freemont Management SA, Freemont SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Gellerstad,
Edgar Jérémie William Brandt,
Filippo Théodore Beck
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Gellerstad,
Edgar Jérémie William Brandt,
Filippo Théodore Beck
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lutry
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.190.945-6
IDE/TVA
CHE-224.279.897
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but tout investissement mobilier et immobilier pour compte propre, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE, notamment l'acquisition et la gestion, directes ou indirectes, de participations à d'autres sociétés, suisses ou étrangères (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 05.08.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lovento SA
Numéro de publication: HR02-1006003611, Registre du commerce Vaud, (550)
Lovento SA, à Lutry, CHE-224.279.897 (FOSC du 13.01.2023, p. 0/1005652124). Brandt Edgar est désormais à Crans (VD).
Numéro de publication: HR02-1005652124, Registre du commerce Vaud, (550)
Lovento SA, à Lutry, CHE-224.279.897 (FOSC du 05.08.2020, p. 0/1004952283). Prêtre Gabriel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Brandt Edgar, de Ollon, à Chavannes-des-Bois, avec signature collective à deux, et Gellerstad Christian, de Lancy, à Lens, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR01-1004952283, Registre du commerce Vaud, (550)
Lovento SA, à Lutry, Rue des Remparts 2, 1095 Lutry, CHE-224.279.897. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
22 juin 2020.
But:
la société a pour but tout investissement mobilier et immobilier pour compte propre, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE, notamment l'acquisition et la gestion, directes ou indirectes, de participations à d'autres sociétés, suisses ou étrangères (pour but complet cf. statuts). Société anonyme précédemment à Grand Cayman (Iles Caymans, Royaume-Uni) sous la raison de commerce LOVENTO LTD, en tant que société anonyme de droit des Iles Caymans inscrite auprès du Registre des sociétés des Iles Caymans le 6 novembre 2017, sous le numéro d'immatriculation 329060. Selon décision de son assemblée générale du 22 juin 2020, la société se soumet au droit suisse conformément aux dispositions des articles 161 et 162 LDIP.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Beck Filippo, de Bâle, à Zurich, président, et Prêtre Gabriel, de Boncourt, à Lausanne, tous deux avec signature collective à deux.
Organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), à Lancy.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.