Adresse
c/o Reichmuth & Co Investment Management AG
Rütligasse 1
6003 Luzern
Renseignements sur LokRoll2 AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LokRoll2 AG
- LokRoll2 AG a son siège social à Luzern et est actif. Elle opère dans le domaine «Location de machines et d’autres biens mobiliers».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.11.2018.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 21.04.2020.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI LokRoll2 AG.
- Beta One Holding AG, Beta Two Holding AG, CargoRoll AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.11.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.806.803-9
IDE/TVA
CHE-313.834.565
Secteur
Location de machines et d’autres biens mobiliers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung, Verleasen und Veräusserung von Eisenbahnrollmaterial, insbesondere von Lokomotiven; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 28.11.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LokRoll2 SA
- LokRoll2 Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LokRoll2 AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004874257, Registre du commerce Lucerne, (100)
LokRoll2 AG, in Luzern, CHE-313.834.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahawattage, Anil Marc, von Küssnacht (SZ), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004608299, Registre du commerce Lucerne, (100)
LokRoll2 AG, in Luzern, CHE-313.834.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Nicolas, von Fulenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004507554, Registre du commerce Lucerne, (100)
LokRoll2 AG (LokRoll2 SA) (LokRoll2 Ltd), in Luzern, CHE-313.834.565, c/o Reichmuth & Co Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2018.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung, Verleasen und Veräusserung von Eisenbahnrollmaterial, insbesondere von Lokomotiven;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hasenböhler, Stefan, von Therwil, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Nicolas, von Fulenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.