Renseignements sur Lindauer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lindauer AG
- Lindauer AG a son siège social à Steinen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication de meubles».
- L’entreprise a été fondée en 17.02.1995 et a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.05.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Lindauer AG est le suivant : CHE-106.890.787.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Luzia Lindauer-Nideröst,
Christian Gisler,
Roger Bieri,
Roger Lindauer-Nideröst
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.02.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinen
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.0.007.520-4
IDE/TVA
CHE-106.890.787
Secteur
Fabrication de meubles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei und die Erstellung von Küchen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundbesitz erwerben, mieten und vermieten, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Schwyz | 05.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lindauer GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lindauer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005483978, Registre du commerce Schwyz, (130)
Lindauer AG, in Steinen, CHE-106.890.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Dominik, von Eriswil, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindauer-Nideröst, Luzia, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bieri, Roger, von Romoos, in Steinen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Christian, von Spiringen, in Attinghausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005157501, Registre du commerce Schwyz, (130)
Lindauer AG, in Steinen, CHE-106.890.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, S.0, Publ. 6266952).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei und die Erstellung von Küchen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundbesitz erwerben, mieten und vermieten, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-248.888.710), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-130.0.000.434-3)].
Numéro de publication: 6266952, Registre du commerce Schwyz, (130)
Lindauer GmbH, in Steinerberg, CH-130.0.007.520-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 15, Publ. 5594070).
Statuten neu:
04.07.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.6.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 868'932.20 und Fremdkapital von CHF 546'932.20 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Lindauer AG.
Sitz neu:
Steinen.
Domizil neu:
Frauholzstrasse 45, 6422 Steinen.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei und Erstellung von Küchen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundbesitz erwerben, mieten und vermieten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 80'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Einzelfirma 'Franz Lindauer, Schreinerei', in Steinerberg, Aktiven und Passiven zum Höchstpreise von Fr. 250'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindauer, Roger, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Tanner, Dominik, von Eriswil, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.