Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Karin Pulfer
Birkenweg 4
3367 Thörigen
Renseignements sur Lili und Mo GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2011
Radiation du registre du commerce
31.05.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thörigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.010.092-7
IDE/TVA
CHE-214.863.698
Secteur
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf sowie Handel mit Textilien, textilen Zubehör, textilen Artikeln, Lifestyle- und Wohn-Accessoires sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Aus- und Weiterbildungskurse im Bereich des textilen Handwerkes anbieten. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lili und Mo GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lili und Mo GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005197885, Registre du commerce Berne, (36)
Lili und Mo GmbH in Liquidation, in Thörigen, CHE-214.863.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803655). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004803655, Registre du commerce Berne, (36)
Lili und Mo GmbH, in Thörigen, CHE-214.863.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978907).
Firma neu:
Lili und Mo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Karin, von Riggisberg, in Thörigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Christine, von Bellmund, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3978907, Registre du commerce Berne, (36)
Lili und Mo GmbH, in Thörigen, CHE-214.863.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759171).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Wangenstrasse 35, 3360 Herzogenbuchsee]. Zürichstrasse 9, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Nicole, von Zwingen und Seedorf (BE), in Bolken, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Karin, von Riggisberg, in Thörigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Liechti, Christine, von Bellmund, in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.