Adresse
c/o Michaël Scheidegger
Chemin de Clon 14
1405 Pomy
Renseignements sur LightHouse Concept Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LightHouse Concept Sàrl
- LightHouse Concept Sàrl de Pomy est active dans le domaine «Bâtiments général» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 10.09.2010.
- Le 13.11.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise LightHouse Concept Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-115.980.946.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: JEM-Editions, LEON-Concept Sàrl, Pure Fantasy Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Pomy
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.074.939-4
IDE/TVA
CHE-115.980.946
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la réalisation de mandats d'entreprise générale, la prestation de tout service et conseil en matière de construction et de rénovation, le courtage, ainsi que toutes autres opérations financières ou non se rapportant à son objet (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LightHouse Concept Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005883511, Registre du commerce Vaud, (550)
LightHouse Concept Sàrl, à Pomy, CHE-115.980.946 (FOSC du 25.09.2018, p. 0/1004462550). Les 10 parts de CHF 100 de Scheidegger Michaël, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, sont cédées à Scheidegger Josué, de Trub, à Pomy, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, président, titulaire de 10 parts de CHF 1'000.
Numéro de publication: HR02-1004462550, Registre du commerce Vaud, (550)
LightHouse Concept Sàrl, à Nyon, CHE-115.980.946 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 14 septembre 2018. Siège transféré à Pomy.
Nouvelle adresse:
Chemin de Clon 14, c/o Michaël Scheidegger, 1405 Pomy. Quarta Vittorio et Esposito Palmolino, qui ne sont plus associés-gérants et dont la signature est radiée, cèdent chacun leurs 5 parts de CHF 1'000 respectivement aux associés-gérants Lorenzo Moreno Victor et Scheidegger Michaël, désormais titulaires de 10 parts de CHF 1'000 chacun;
Moreno Victor et Scheidegger Michaël, qui est nommé président, signent désormais individuellement.
Numéro de publication: 5815344, Registre du commerce Vaud, (550)
LightHouse Concept Sàrl, à Nyon, route de Saint-Cergue 307, 1260 Nyon, CH-550-1074939-4. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
18 août 2010.
But:
la société a pour but la réalisation de mandats d'entreprise générale, la prestation de tout service et conseil en matière de construction et de rénovation, le courtage, ainsi que toutes autres opérations financières ou non se rapportant à son objet (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Quarta Vittorio, de Vufflens-le-Château, à Nyon, président, Esposito Palmolino, de Meyrin, à Prangins, Lorenzo Moreno Victor, d'Espagne, à Londres (Royaume-Uni), et Scheidegger Michaël, de Trub, à Pomy, chacun avec 5 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration des gérants du 18 août 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.