Renseignements sur Libala SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Libala SA
- Libala SA a son siège social à Montreux, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Libala SA est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 23.02.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Libala SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.06.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Montreux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.065.466-9
IDE/TVA
CHE-104.003.914
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but, dans le strict respect des dispositions légales relatives à l'achat d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger: l'exploitation d'hôtels et d'instituts; la gérance, l'administration, l'exploitation, l'achat, la vente, la mise en valeur et la rénovation de tous immeubles, bâtis ou non, et de tous droits immobiliers; le courtage en immeubles et en fonds de commerce; le conseil et l'expertise dans les domaines économique, financier, fiscal et juridique, principalement dans le secteur immobilier (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Charles Meichtry | Montreux | 10.05.2011 | 19.10.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Surval S.A.
- Surval SA
- Anmo Ski- und Touristik AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Libala SA
Numéro de publication: 4075467, Registre du commerce Vaud, (550)
Libala SA, à Montreux, CHE-104.003.914 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 8 février 2018.
Nouveau but:
la société a pour but, dans le strict respect des dispositions légales relatives à l'achat d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger: l'exploitation d'hôtels et d'instituts;
la gérance, l'administration, l'exploitation, l'achat, la vente, la mise en valeur et la rénovation de tous immeubles, bâtis ou non, et de tous droits immobiliers;
le courtage en immeubles et en fonds de commerce;
le conseil et l'expertise dans les domaines économique, financier, fiscal et juridique, principalement dans le secteur immobilier (pour but complet cf. statuts). Fauquex Jean-Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature individuelle:
Lustenberger Dominique, de Romoos, à Montreux, président, et Beaud Michel, de La Verrerie, à Pully, secrétaire.
Numéro de publication: 987439, Registre du commerce Vaud, (550)
Libala SA, à Montreux, CH-550-0065466-9 (FOSC du 20.10.2011, p. 0/6384440).
Nouvelle adresse:
avenue de Nestlé 2, 1820 Montreux.
Numéro de publication: 6384440, Registre du commerce Vaud, (550)
Surval S.A., à Montreux, CH-550-0065466-9, exploitation d'hôtels et d'instituts (FOSC du 10.05.2011, p. 0/6154598). Statuts modifiés le 28 septembre 2011.
Nouvelle raison de commerce:
Libala SA. Selon déclaration du 28 septembre 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Charles Meichtry (CH-550-0046468-8) n'est plus organe de révision. Par suite de fusion de communes, Fauquex Jean-Pierre est maintenant de Bourg-en-Lavaux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.