Adresse
c/o Lexmark International Technology Sàrl
Route de Pré-Bois 20
1216 Cointrin
Renseignements sur Lexmark International Holdings II Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lexmark International Holdings II Sàrl
- Lexmark International Holdings II Sàrl est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Cointrin.
- La direction de l’entreprise Lexmark International Holdings II Sàrl est composée de 7 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 17.08.2015.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 01.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce NE avec l’IDI CHE-395.148.890.
- Entreprises avec la même adresse: Apex Swiss Holdings Sàrl, Apex Tech Swiss Sàrl, Colombel Medical SA.
Direction (7)
les plus récents personnes habilitée à signer
Ronald Andrew Vonderhaar,
Donald Brent Lambert,
Mattia Franchin,
Kai Wagener,
Cécile Marnat
Organe de gestion
Donald Brent Lambert,
Mattia Franchin,
Kai Wagener,
Cécile Marnat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.08.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Meyrin
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.113.318-3
IDE/TVA
CHE-395.148.890
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquérir, gérer et céder des participations dans des entreprises et sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres sociétés holding en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; exercer tous mandats de gestion et d'administration liés aux participations et fournir tous services qui s'y rapportent, notamment une assistance administrative et financière.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 20.08.2015 | 29.06.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour Lexmark International Holdings II Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006072177, Registre du commerce Genève, (660)
Lexmark International Holdings II Sàrl, précédemment à Neuchâtel, CHE-395.148.890 (FOSC du 05.07.2022, p. 0/1005513123).
Nouveau siège:
Meyrin, Route de Pré-Bois 20, c/o Lexmark International Technology Sàrl, 1216 Cointrin. Statuts modifiés le 10.06.2024.
Numéro de publication: HR02-1006072095, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Lexmark International Holdings II Sàrl, à Neuchâtel, CHE-395.148.890 (FOSC du 05.07.2022, p. 0/1005513123). Par suite du transfert de son siège à Meyrin, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.
Numéro de publication: HR02-1005513123, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Lexmark International Holdings II Sàrl, à Neuchâtel, CHE-395.148.890 (FOSC du 08.04.2020, p. 0/1004868704).
But modifié:
acquérir, gérer et céder des participations dans des entreprises et sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres sociétés holding en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
exercer tous mandats de gestion et d'administration liés aux participations et fournir tous services qui s'y rapportent, notamment une assistance administrative et financière. Statuts modifiés le 24.06.2022.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.