Renseignements sur Leitronic AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Leitronic AG
- Leitronic AG à Zufikon est une Société anonyme du domaine «Fabrication de composants électroniques». Leitronic AG est actif.
- L’entreprise a été fondée le 21.06.1993.
- Le 22.10.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Leitronic AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-107.136.753.
- entreprise Leitronic AG a enregistré 2 marques actives, marques annulées ou des demandes en attente.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zufikon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.015.280-1
IDE/TVA
CHE-107.136.753
Secteur
Fabrication de composants électroniques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Fabrikation industrieller elektronischer Geräte, Konstruktion und Bau elektronischer Spezialapparate sowie von kompletten Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen zum Schutz und zur Automatisierung von Industrieanlagen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Urs Senn Steuer- und Unternehmungsberatung | Aarau | 01.09.2011 | 09.04.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
10.08.2000 | actif | 11454/1999 | |
21.01.1998 | radiée | 07421/1997 |
Dernières notifications FOSC pour Leitronic AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005006011, Registre du commerce Argovie, (400)
Leitronic AG, in Zufikon, CHE-107.136.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rousseau-Leisi, Ariane, von Attiswil, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tognella-Leisi, Sandra, von Zürich, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Böing, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tognella, Silvan, von Zürich, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: SR01-0000002806, Registre du commerce Argovie
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB - 12.06.2020 Meldungsnummer: Kanton: AG Publizierende Stelle: BDO AG, Entfelderstrasse 1, 5000 Aarau Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Togtronic GmbH mit Leitronic AG
David Ehrensperger Entfelderstrasse 1
Numéro de publication: HR02-1004905117, Registre du commerce Argovie, (400)
Leitronic AG, in Zufikon, CHE-107.136.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4161625).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Togtronic GmbH, in Stetten (AG) (CHE-113.985.571), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'301'060.22 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 300.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.