Renseignements sur LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA
- LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA avec son siège à Lucens est actif. LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- L’entreprise a été fondée en 30.06.2005 et a 2 personnes à la direction.
- Le 30.08.2013, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-112.427.794.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lucens
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.044.419-9
IDE/TVA
CHE-112.427.794
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité dans le domaine du chauffage et de l'installation sanitaire.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GRF Société Fiduciaire S.A. | Morges | 30.08.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Horisberger SA | Echichens | 06.07.2005 | 21.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA
Numéro de publication: 1052967, Registre du commerce Vaud, (550)
LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA, à Lucens, CH-550-1044419-9 (FOSC du 22.12.2008, p. 31/4795672). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Nouvel organe de révision:
GRF Société Fiduciaire S.A. (CH-550-0141961-0), à Morges.
Numéro de publication: 4795672, Registre du commerce Vaud, (550)
LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA, à Lucens, CH-550-1044419-9, toute activité dans le domaine du chauffage et de l'installation sanitaire (FOSC du 06.07.2005, p. 22/2918824). Statuts modifiés le 9 décembre 2008. Les administrateurs Le Coultre Lucien et Le Coultre Frédéric, qui est maintenant domicilié à Curtilles, signent désormais individuellement. Selon déclaration du conseil d'administration du 9 décembre 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Horisberger SA n'est plus organe de révision.
Communications aux actionnaires:
par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable.
Numéro de publication: 2918824, Registre du commerce Vaud, (550)
LECOULTRE CHAUFFAGE SANITAIRE SA, à Lucens, rue de la Coopérative 4, CH-550-1044419-9. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
27 juin 2005.
But:
toute activité dans le domaine du chauffage et de l'installation sanitaire.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité. Apport en nature selon convention du 27 juin 2005 et bilan au 31 décembre 2004: actifs (CHF 465'857.77) et passifs (CHF 268'330.25) de l'entreprise individuelle Lucien Lecoultre, à Lucens, soit un actif net de CHF 197'527.52;
en contrepartie, il est remis 1'000 actions nominatives de CHF 100, le solde de CHF 97'527.52 constituant une créance de l'apporteur contre la société.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Le Coultre Lucien, président, et Le Coultre Frédéric, tous deux du Chenit, à Lucens, avec signature collective à deux.
Réviseur:
Fiduciaire Horisberger SA, à Morges.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.