Renseignements sur Le Chêne Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Le Chêne Sàrl
- Le Chêne Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Exploiter des logements de vacances. Le siège social se trouve à Charmey (Gruyère).
- Le Chêne Sàrl a été fondée le 21.12.2005.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.01.2016.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-112.693.516.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Val-de-Charmey
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.534.612-7
IDE/TVA
CHE-112.693.516
Secteur
Exploiter des logements de vacances
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation de table et chambres d'hôtes, organisation de réceptions et d'évènements, production et vente de produits naturels du terroir, ainsi que l'exploitation de restaurants (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Manoir des Charmilles Sàrl
- ORIGINALIS Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Le Chêne Sàrl
Numéro de publication: 2596449, Registre du commerce Fribourg, (217)
Manoir des Charmilles Sàrl, à La Verrerie, CHE-112.693.516 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle raison sociale:
Le Chêne Sàrl. Siège transféré à Val-de-Charmey.
Nouvelle adresse:
La Tzintre 2, 1637 Charmey (Gruyère). Statuts modifiés le 23.12.2015.
Nouveau but:
exploitation de table et chambres d'hôtes, organisation de réceptions et d'évènements, production et vente de produits naturels du terroir, ainsi que l'exploitation de restaurants (cf. statuts pour but complet).
Numéro de publication: 6007246, Registre du commerce Fribourg, (217)
ORIGINALIS Sàrl, à La Verrerie, CH-217-3534612-7, recherche et développement de produits naturels pour le végétal, l'animal et l'humain. (FOSC du 04.01.2007, p. 6).
Nouvelle adresse:
Route de la Colline 6, 1624 La Verrerie. Statuts modifiés le 20.01.2011.
Nouvelle raison sociale:
Manoir des Charmilles Sàrl.
Nouveau but:
exploitation de table et chambres d'hôtes, organisation de réceptions et d'événements, production et vente de produits naturels et du terroir. (cf. statuts pour but complet).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Bourgeais Alain n'est plus associé par suite de la cession de sa part de CHF 1'000.-- à l'associée Bourgeais Alice, maintenant domiciliée à La Verrerie, dont la part de CHF 19'000.-- passe à CHF 20'000.--. Division de la part de CHF 20'000.-- de l'associée Bourgeais Alice en 20 parts de CHF 1'000.--. L'associée Bourgeais Alice, jusqu'ici gérante, est nommée gérante présidente avec signature individuelle. Selon déclaration du 20.01.2011, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3708068, Registre du commerce Fribourg, (217)
ORIGINALIS Sàrl, à La Verrerie, CH-217-3534612-7, recherche et développement de produits naturels pour le végétal, l'animal et l'humain. (FOSC du 28.12.2005, p. 7). Bourgeais Alain, associé inscrit, maintenant domicilié à La Verrerie, est nommé gérant, avec signature individuelle. Bourgeais Alice, gérante inscrite, est maintenant domiciliée à Le Perreux (F).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.