Renseignements sur Laurent-Perrier Suisse SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Laurent-Perrier Suisse SA
- Laurent-Perrier Suisse SA à Nyon est une Société anonyme du domaine «Commerce de produits alimentaires». Laurent-Perrier Suisse SA est actif.
- Laurent-Perrier Suisse SA a été fondée le 07.02.1992.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 08.04.2021.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.577.455.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Elis (Suisse) AG, succursale de Nyon, HKD Géomatique Vaud SA, LAMA Architecture Sàrl.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Olivier Alexis Charles Brunisholz,
Alexandra Pereyre,
François Philippoteaux,
Dr. Raymond Wicki
les plus récents personnes habilitée à signer
Olivier Alexis Charles Brunisholz,
Sezai Ozkan,
Stéphane Dalyac,
Frédéric Panza,
François Philippoteaux
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Nyon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.050.690-5
IDE/TVA
CHE-101.577.455
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Importation et négoce de vins et spiritueux, fourniture de services principalement en Suisse, et mise au point de toutes opérations commerciales, techniques et financières s'y rapportant.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 31.05.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Laurent-Perrier Diffusion SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Laurent-Perrier Suisse SA
Numéro de publication: HR02-1005144342, Registre du commerce Vaud, (550)
Laurent-Perrier Suisse SA, à Nyon, CHE-101.577.455 (FOSC du 14.07.2016, p. 0/2953917). Panza Frédéric est maintenant de Genève.
Numéro de publication: 2953917, Registre du commerce Vaud, (550)
Laurent-Perrier Suisse SA, à Nyon, CHE-101.577.455 (FOSC du 25.08.2015, p. 0/2337285). La signature de Schmed Christian est radiée. Signature collective à deux est conférée à Ozkan Sezai, d'Allemagne, à Wiesbaden (Allemagne).
Numéro de publication: 2337285, Registre du commerce Vaud, (550)
Laurent-Perrier Suisse SA, à Nyon, CHE-101.577.455 (FOSC du 22.01.2014, p. 0/1301075). La signature de Longuent Arnaud est radiée. Signature individuelle est conférée à Dalyac Stéphane, de France, à Paris (France). Signature collective à deux est conférée à Schmed Christian, de Disentis/Mustér, au Val-de-Ruz.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.