Renseignements sur Largos S.à r.l., en liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Largos S.à r.l., en liquidation
- Largos S.à r.l., en liquidation a son siège social à Vaulion, est en liquidation et est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Largos S.à r.l., en liquidation est composée de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 12.06.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-108.461.635.
Direction (1)
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.1995
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vaulion
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.173.545-5
IDE/TVA
CHE-108.461.635
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La planification, la maintenance et la gestion d'installations électriques, courant fort et courant faible, de l'industrie et du bâtiment
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Largos S.à r.l.
- Largos Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Largos S.à r.l., en liquidation
Numéro de publication: LS02-0000058459, Registre du commerce Vaud
Rubrique: Appels aux créanciers suite à la liquidation Sous-rubrique: Appel aux créanciers à la liquidation d'une société à responsabilité limitée Date de publication: SHAB 12.06.2023 Date de fin de visibilité prévue: 12.06.2028 Numéro de publication: Entité de publication Patrick Bloch et Laure Thonney - Notaires, Chemin du Record 5, 1315 La Sarraz Appel aux créanciers à la liquidation Largos S.à r.l., en liquidation Organisation en dissolution: Largos S.à r.l., en liquidation CHE-108.461.635 Ruelle du Collège
Point de contact: Patrick Bloch et Laure Thonney - Notaires, Chemin du Record 5, P.O.B. 59, 1315 La Sarraz,
Numéro de publication: HR02-1005760624, Registre du commerce Vaud, (550)
Largos S.à r.l., à Vaulion, CHE-108.461.635 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Selon décision de son assemblée des associés du 30.03.2023, la société a prononcé sa dissolution.
La liquidation est opérée sous la raison de commerce:
Largos S.à r.l., en liquidation.
Autre adresse:
adresse de liquidation: Chemin de Pont-Céard 7, c/o Yves Magnenat, 1290 Versoix. Magnenat Yves, maintenant à Versoix, est nommé liquidateur.
Numéro de publication: 4446140, Registre du commerce Vaud, (550)
Largos S.à r.l., à Chavornay, CH-550-0173545-5, maintenance et gestion d'installations électriques (FOSC du 09.01.1996, p. 144). Statuts modifiés le 22 janvier 2008. Siège transféré à 1325 Vaulion, ruelle du Collège.
Nouveau but:
la planification, la maintenance et la gestion d'installations électriques, courant fort et courant faible, de l'industrie et du bâtiment (pour but complet cf. statuts).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts. Selon déclaration du gérant du 22 janvier 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Richard Nicolas, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 10'000 à l'associé-gérant Magnenat Yves, dont la part est portée de CHF 10'000 à CHF 20'000, lequel signe désormais individuellement. Le capital social est désormais divisé en 20 parts de CHF 1'000. Magnenat Yves est désormais titulaire de 20 parts de CHF 1'000 (précédemment 1 part de CHF 20'000).
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.