Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Lang Direktwerbung AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.04.1992
Radiation du registre du commerce
23.03.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lenzburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.014.898-9
IDE/TVA
CHE-106.786.279
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme und Durchführung von Beratungs-, Werbe- und EDV-Dienstleistungsaufträgen; Übernahme von Adressverwaltungen für Dritte sowie Vermietung und Verkauf eigener Adressen; Planung, Gestaltung und Durchführung von Direktwerbeaktionen, insbesondere adressieren, verpacken, ausrüsten und spedieren von Werbemitteln und Mustern aller Art; Beteiligungen; Handel mit Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hüsser Gmür + Partner AG | Baden | 24.06.2021 | 22.03.2022 | |
Lufida Revisions AG | Luzern | 05.02.2018 | 23.06.2021 | |
Trevim AG | Sursee | <2004 | 01.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lang Direktwerbung AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005433721, Registre du commerce Argovie, (400)
Lang Direktwerbung AG, in Lenzburg, CHE-106.786.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227468). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kromer Print AG, in Lenzburg (CHE-109.868.695), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005227468, Registre du commerce Argovie, (400)
Lang Direktwerbung AG, in Lenzburg, CHE-106.786.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004835113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser Gmür + Partner AG (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004835113, Registre du commerce Argovie, (400)
Lang Direktwerbung AG, in Lenzburg, CHE-106.786.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kromer, Theodor, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Katja, von Bremgarten (AG), in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Andreas, von Beromünster, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mare, Michael, von Birmensdorf (ZH), in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.