Adresse
c/o Roland Käser
Grabenacher 2
8904 Aesch ZH
Renseignements sur Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf
- Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf est actuellement actif et est dans le secteur Services dans le domaine de l’agriculture. Le siège social se trouve à Aesch ZH.
- L’organisation a été fondée en 16.03.1970 et a 4 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 16.11.2022.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf.
Direction (4)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.03.1970
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Aesch (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.900.966-9
IDE/TVA
CHE-106.613.064
Secteur
Services dans le domaine de l’agriculture
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Sie bezweckt kostengünstigen Maschineneinsatz durch den Einkauf von Maschinen und Geräten, Vermietung derselben und Ausführen von Lohnarbeiten. Sie kann auch Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005605227, Registre du commerce Zurich, (20)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf, in Aesch (ZH), CHE-106.613.064, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, S.0, Publ. 6639464).
Domizil neu:
c/o Roland Käser, Grabenacher 2, 8904 Aesch ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysel, Christoph, von Wilchingen, in Aesch ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörgeli, Franz, von Meilen, in Aesch ZH, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Roland, von Aesch (ZH), in Aesch (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysel, Marius, von Wilchingen, in Aesch (ZH), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörgeli, Markus, von Meilen, in Aesch (ZH), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Andreas, von Aesch (ZH), in Aesch (ZH), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6639464, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 9'901 vom 19.03.2012. Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf, in Aesch ZH, CH-020.5.900.966-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, S. 0, Publ. 6605038).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, Franz, von Meilen, in Aesch ZH, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6605038, Registre du commerce Zurich, (20)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf, in Aesch ZH, CH-020.5.900.966-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6124560).
Statutenänderung:
15.12.2011.
Zweck neu:
Sie bezweckt kostengünstigen Maschineneinsatz durch den Einkauf von Maschinen und Geräten, Vermietung derselben und Ausführen von Lohnarbeiten. Sie kann auch Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung: Mit persönlicher und solidarer Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].[gestrichen: Pflichten: Eintrittsgelder und Jahresbeiträge.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Liem, Alois, von Oberdorf NW, in Aesch b. Birmensdorf, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Kurt, von Aesch b. Birmensdorf, in Aesch b. Birmensdorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, Franz, von Meilen, in Aesch ZH, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Käser, Roland, von Aesch ZH, in Aesch ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.