Renseignements sur Landenberg Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Landenberg Immobilien AG
- Landenberg Immobilien AG est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Sarnen.
- Landenberg Immobilien AG a été fondée le 16.05.1955.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.01.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Landenberg Immobilien AG est le suivant : CHE-101.886.117.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Capraro Malerei-Decor AG, Landenberg-Druck AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.05.1955
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.000.302-5
IDE/TVA
CHE-101.886.117
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie das Veräussern von Liegenschaften. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Partner Treuhand AG, Luzern | Luzern | <2004 | 12.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Landenberg Druckerei
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Landenberg Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005080778, Registre du commerce Obwald, (140)
Landenberg Immobilien AG, in Sarnen, CHE-101.886.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S.15, Publ. 5029024).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Dr. Daniel, von Eich, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rogger, Manuela, von Eich, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogger-Küchler, Luzia, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5029024, Registre du commerce Obwald, (140)
Berichtigung des im SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 14, publizierten TR-Eintrags Nr. 609 vom 07.05.2009. Landenberg Immobilien AG, in Sarnen, CH-140.3.000.302-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 14, Publ. 5017340).
Vermögensübertragung (mit Sitz richtig):
Die Landenberg Immobilien AG überträgt gemäss Vertrag vom 05.05.2009 und Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 2'385'262.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'194'329.65 auf die Landenberg-Druck AG, in Sarnen (CH-140.3.003.312-5).
Gegenleistung:
CHF 1'190'933.02 [nicht: Vermögensübertragung: Die Landenberg Immobilien AG überträgt gemäss Vertrag vom 05.05.2009 und Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 2'385'262.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'194'329.65 auf die Landenberg-Druck AG, in Alpnach (CH-140.3.003.312-5).
Gegenleistung:
CHF 1'190'933.02.].
Numéro de publication: 5017340, Registre du commerce Obwald, (140)
Landenberg Immobilien AG, in Sarnen, CH-140.3.000.302-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 13, Publ. 4843564).
Vermögensübertragung:
Die Landenberg Immobilien AG überträgt gemäss Vertrag vom 05.05.2009 und Inventar per 31.12.2008 Aktiven von CHF 2'385'262.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'194'329.65 auf die Landenberg-Druck AG, in Alpnach (CH-140.3.003.312-5).
Gegenleistung:
CHF 1'190'933.02. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Partner Treuhand AG, Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.