Renseignements sur Lake Lodge Iseltwald AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lake Lodge Iseltwald AG
- Lake Lodge Iseltwald AG a son siège social à Iseltwald et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- La direction de l’entreprise Lake Lodge Iseltwald AG est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 09.08.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-280.375.459.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Benjamin Ulrich Hofstetter,
Walter Balmer,
Dr. Walter Adrian Balmer,
Ursula Hofstetter-Zurbuchen
les plus récents personnes habilitée à signer
Benjamin Ulrich Hofstetter,
Walter Balmer,
Dr. Walter Adrian Balmer,
Ursula Hofstetter-Zurbuchen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.06.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Iseltwald
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.057.544-3
IDE/TVA
CHE-280.375.459
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fuchs + Partner Treuhand AG | Bern | 03.07.2013 | 26.04.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lake Lodge Iseltwald AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005812728, Registre du commerce Berne, (36)
Lake Lodge Iseltwald AG, in Iseltwald, CHE-280.375.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595687).
Statutenänderung:
12.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
20 Namenaktien zu CHF 3'000.00 und 40 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Pascale, von Langnau im Emmental, in Iseltwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Walter, von Wilderswil, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Benjamin, von Langnau im Emmental, in Unterseen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Balmer, Walter Adrian, von Wilderswil, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter-Zurbuchen, Ursula, von Habkern und Langnau im Emmental, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3595687, Registre du commerce Berne, (36)
Lake Lodge Iseltwald AG, in Iseltwald, CHE-280.375.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2119741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Iseltwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Pascale, von Langnau im Emmental, in Iseltwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter-Zurbuchen, Ursula, von Habkern und Langnau im Emmental, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2119741, Registre du commerce Berne, (36)
Lake Lodge Iseltwald AG, in Iseltwald, CHE-280.375.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459349). Gemäss Erklärung vom 20.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs und Partner Treuhand- und Revisions AG (CHE-101.508.187), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.