Renseignements sur La Table des Suter SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de La Table des Suter SA
- La Table des Suter SA à Lucens est une Société anonyme du domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions». La Table des Suter SA est actif.
- L’entreprise a été fondée le 19.06.2015.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.07.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-491.170.827.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.06.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lucens
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.162.054-9
IDE/TVA
CHE-491.170.827
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation de l'hôtel-restaurant de la Gare à Lucens et d'établissements publics de toutes natures dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduflex SA | Estavayer | 05.07.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 17.11.2017 | 04.07.2023 | |
G.R.GESTION - Georges Rouiller | Fribourg | 24.06.2015 | 16.11.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour La Table des Suter SA
Numéro de publication: HR02-1005787725, Registre du commerce Vaud, (550)
La Table des Suter SA, à Lucens, CHE-491.170.827 (FOSC du 11.10.2021, p. 0/1005309729). GF Audit SA (CHE-102.246.653) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduflex SA (CHE-114.003.643), à Estavayer.
Numéro de publication: HR02-1005309729, Registre du commerce Vaud, (550)
La Table des Suter SA, à Lucens, CHE-491.170.827 (FOSC du 26.05.2021, p. 0/1005193000). Par décision de l'assemblée générale du 30.09.2021 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 30.09.2021. Les 1'000 actions nominatives de CHF 100 sont transformées en 10'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numéro de publication: HR02-1005193000, Registre du commerce Vaud, (550)
La Table des Suter SA, à Lucens, CHE-491.170.827 (FOSC du 17.11.2017, p. 0/3877023). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.